ymddiriedolwyr SALE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1151757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (258 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwyn Williams | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Armitage | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Alison Burgess | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Corrinne Shirley Cecil Koromia | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Peter Harry Bayley | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Christine Ann Clarkson | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Margaret Kaye | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Ruth Julian | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev Glayne Worgan | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Colin Norman | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Brian Rains | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Stella Walker | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Helen Norman | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Christine Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Judith Meredith | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Helen Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Anne Bennett | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
Ann Partington | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
Mabel Rudo Nyazika | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
Kevin Burgess | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
Sue Cowlishaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
Isabel Daysh | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Morris Loveland | Ymddiriedolwr | 01 September 2007 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.