Hanes ariannol MIGDAL EMUNAH LTD
Rhif yr elusen: 1150835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 30/01/2020 | 30/01/2021 | 30/01/2022 | 30/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.83k | £75.74k | £130.05k | £145.40k | £190.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.72k | £67.92k | £86.86k | £144.52k | £190.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £97.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £63.03k | £80.55k | £11.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.