Hanes ariannol GLOBAL FUSION MUSIC & ARTS

Rhif yr elusen: 1152721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £81.08k £40.41k £56.63k £92.23k £64.69k
Cyfanswm gwariant £82.33k £33.26k £56.84k £93.92k £60.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £10.53k £2.00k N/A N/A £8.84k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £17.50k £3.50k £19.99k £42.29k £6.00k