GLOBAL FUSION MUSIC & ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Music events, festivals, theatre, community and schools workshops, art exhibitions, poetry, writing group, publishing, audio production, graphic design, photography, film making and project management. We have worked closely with many: schools, local authorities, housing associations, to showcase high quality World Music and Arts. GFMA provide free workshops in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,836 o 2 gontract(au) llywodraeth a £6,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 2013: Cofrestrwyd
- GFMA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Dennis Jun-Yu Low | Cadeirydd | 16 December 2020 |
|
|
||||
Farida Affalouad | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Pearl Mendes | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Sean Alayo | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Bina Arvind Brown | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
Ebenezer Olusegun Oke | Ymddiriedolwr | 16 January 2016 |
|
|
||||
Sharon Mann | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
Edmund Claude Deppa | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
GASTERVOUS KATUMBA | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|
||||
ARMARDIP SAINI | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|
||||
GILLIAN MARY SWAN | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.08k | £40.41k | £56.63k | £92.23k | £64.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.33k | £33.26k | £56.84k | £93.92k | £60.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.53k | £2.00k | N/A | N/A | £8.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.50k | £3.50k | £19.99k | £42.29k | £6.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 07 Chwefror 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 07 Chwefror 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 29 Chwefror 2024 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 29 Chwefror 2024 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
05 Ebrill 2022
(Mae'r cyfrifon |
25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 19 Mawrth 2021 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 25 Mehefin 2021 | 140 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/10/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06/01/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/05/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26/06/2013
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT WITH PARTICULAR REFERENCE TO PUBLIC APPRECIATION OF MUSIC AND ARTS IN ALL ITS FORMS AND WITHIN THIS PROMOTING A KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF MUSIC AND ARTS. 2. TO PROMOTE PUBLIC APPRECIATION OF THE ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE ARTS OF MUSIC, DRAMA, DANCE AND POETRY 3. THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GFMA Community Office
Ground Floor
Valiant Hous e
Valley Grove
London
SE7 7RP
- Ffôn:
- 02031490343
- E-bost:
- info@globalfusionarts.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window