Hanes ariannol WYTHENSHAWE COMMUNITY HOUSING GROUP LIMITED

Rhif yr elusen: 1151085
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £62.42m £63.66m £65.46m £70.49m £72.08m
Cyfanswm gwariant £53.81m £58.71m £56.73m £80.94m £66.95m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £5.00k £26.00k £26.00k £793.98k £933.66k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.46m £1.39m £5.50m £446.45k £1.26m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £60.70m £63.03m £63.56m £67.02m £68.35m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £83.00k £98.00k £118.00k £16.00k £53.00k
Incwm - Arall £1.65m £539.00k £1.79m £3.46m £3.68m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £53.81m £58.71m £56.73m £80.94m £66.95m
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0