THE SERVICE OFFICE OF FAMILIES ANONYMOUS (UK, EIRE AND GIBRALTAR) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary activity of the Charity, t/a Families Anonymous, is the support of families and friends of drug abusers in the UK, Eire and Gibraltar. This is achieved by supplying and answering enquiries on Public Information, a 7 days a week Helpline, the FA Website including Forum, an annual convention and the sale of FA Literature. FA support groups are throughout the UK and Gibraltar, and Eire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
- FA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon O'Mahony | Cadeirydd | 05 April 2024 |
|
|
||||
Michael Weston | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Jan Stuart | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Sha Saumtally | Ymddiriedolwr | 07 September 2024 |
|
|
||||
Justine Gillings | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Susan Brown | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
PAUL WHEATLEY | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Harding | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Louise Lamb | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Clare Beck | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Roy Davis | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Jemma Spelman | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.28k | £11.35k | £13.51k | £13.24k | £23.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.14k | £9.11k | £11.29k | £13.63k | £17.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 NOV 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/04/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AND PREVENT DISTRESS, AND POVERTY, AMONG FAMILIES AND DEPENDENTS OF PERSONS WHO HAVE BEHAVIOURAL PROBLEMS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, AS A RESULT OF THE ABUSE OF DRUGS, PARTICULARLY MIND-ALTERING SUBSTANCES, BY THE PROVISION OF INFORMATION AND SUPPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit F19
The Old Convent
Beeches Green
Stroud
Gloucestershire
GL5 4AD
- Ffôn:
- 02074984680
- E-bost:
- office@famanon.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window