Ymddiriedolwyr THE SERVICE OFFICE OF FAMILIES ANONYMOUS (UK, EIRE AND GIBRALTAR) LIMITED
Rhif yr elusen: 1151750

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon O'Mahony | Cadeirydd | 05 April 2024 |
|
|
||||
Jan Stuart | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Sha Saumtally | Ymddiriedolwr | 07 September 2024 |
|
|
||||
Justine Gillings | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Susan Brown | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
PAUL WHEATLEY | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Harding | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Louise Lamb | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Clare Beck | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Roy Davis | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Jemma Spelman | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.