Hanes ariannol NORMANTON-ON-TRENT VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 503352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.33k £11.57k £6.69k £3.91k £8.28k
Cyfanswm gwariant £8.36k £8.91k £7.26k £3.65k £4.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A