Hanes ariannol SOUTH BRISTOL CONSORTIUM FOR YOUNG PEOPLE
Rhif yr elusen: 1151057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £819.17k | £476.43k | £607.37k | £496.60k | £573.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £813.09k | £620.04k | £490.96k | £481.65k | £536.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £74.60k | £2.21k | £7.82k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £818.23k | N/A | £88.35k | N/A | £205.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £518.94k | N/A | £364.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £688 | N/A | £21 | N/A | £3.51k | |
|
Incwm - Arall | £260 | N/A | £53 | N/A | £219 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £805.07k | N/A | £477.70k | N/A | £525.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.02k | N/A | £13.26k | N/A | £10.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.68k | N/A | £1.80k | N/A | £2.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.