Hanes ariannol FARNWORTH BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1150233
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.87k | £265.32k | £154.11k | £268.80k | £320.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.88k | £247.99k | £156.40k | £249.32k | £287.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.00k | £39.03k | N/A | £36.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £47.88k | £23.58k | £41.30k | N/A | £20.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.