Hanes ariannol PEER PRODUCTIONS
Rhif yr elusen: 1151156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.93k | £219.62k | £269.60k | £236.06k | £424.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.22k | £202.48k | £265.59k | £297.08k | £351.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £14.66k | £89.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.77k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.