ymddiriedolwyr ST GERMANS PRIORY
Rhif yr elusen: 1151027
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr RICHARD ALUN LAUGHARNE | Cadeirydd | 16 December 2012 |
|
|
||||
Dr Ann Demaine | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Brenda Daw | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Joanna May Patricia Cook | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|||||
Mr Bob Foulkes | Ymddiriedolwr | 23 May 2015 |
|
|
||||
Fiona Bristow | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.