Hanes ariannol SOAS STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1150717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.53m | £1.12m | £640.54k | £1.04m | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50m | £1.33m | £642.23k | £1.10m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £102.96k | £8.43k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £378.50k | £395.99k | £458.58k | £559.41k | £686.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.53k | £0 | £0 | £312 | £11.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £679.94k | £181.74k | £466.48k | £595.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £526 | £0 | £218 | £215 | £334 | |
|
Incwm - Arall | £4.15k | £45.37k | £0 | £8.62k | £3.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.50m | £1.33m | £642.23k | £1.10m | £1.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.64k | £11.70k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.