MUSICA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Music workshops, mainly for disadvantaged students, funded by grants from various sources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £39,400 o 2 gontract(au) llywodraeth a £22,075 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Mary Shanks | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Linda Nixon | Ymddiriedolwr | 21 December 2017 |
|
|
||||
Andrew Scoulding | Ymddiriedolwr | 21 December 2012 |
|
|
||||
JOHN ROW | Ymddiriedolwr | 06 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.94k | £22.94k | £65.47k | £107.34k | £97.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.51k | £20.76k | £67.07k | £109.78k | £97.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £39.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | £22.08k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 24 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 18 Ebrill 2025 | 49 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 02 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 AUG 2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE MAINTAIN AND ADVANCE THE CREATIVE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH PARTICIPATION IN CREATIVE ACTIVITIES, IN PARTICULAR MUSIC, TO IMPROVE THE SELF-ESTEEM WELL BEING AND LIFE CHANCES OF PEOPLE OF ALL AGES WHO ARE DISADVANTAGED BY PERSONAL CIRCUMSTANCES SUCH AS DISABILITY , ILL HEALTH, POVERTY OR ISOLATION
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Wilding Road
IPSWICH
IP8 3SG
- Ffôn:
- 07899980524
- E-bost:
- admin@musica-workshops.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window