ymddiriedolwyr VALLEY COMMUNITY THEATRE
Rhif yr elusen: 1150615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom McLennan | Cadeirydd | 03 January 2019 |
|
|
||||
Stephen Donegan | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|
||||
Michael Shallcross | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|
||||
LYNNIE HINNIGAN | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|||||
Tim Humphreys | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|
||||
David Brown | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Kathleen Upfold | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Lynsey Evans | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
||||
Chris Freeney | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
||||
ENID LODGE | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|||||
Mark Rowlands | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|
||||
Philip Antony Lodge | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.