ymddiriedolwyr INTERNATIONAL BROADCASTING TRUST
Rhif yr elusen: 1150778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edith Rose Caldwell | Cadeirydd | 17 January 2019 |
|
|
||||
Melissa Ezechukwu | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Mitchell | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Maryam Mohsin | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|||||
Alistair Francis Burnett | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Helen Louise Palmer | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Jonathan Scott Lundie | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
RICHARD ANTHONY SUMRAY | Ymddiriedolwr | 16 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.