ymddiriedolwyr HEADWAY SOUTH WEST LONDON
Rhif yr elusen: 1150619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Ashurst | Cadeirydd | 06 September 2022 |
|
|
||||
Amar Dhani | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Brunker | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Charlotte Knowlden | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Lawrence Hayes | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Alice Collier | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Leah Walsh | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Susan Hughes | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.