ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES NEW BARNET
Rhif yr elusen: 1150299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Laura Jane Hewitt | Cadeirydd | 03 May 2017 |
|
|||||
Elizabeth Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Susannah Faith Walsh | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Dr Simon David Vincent | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Bryony Johnson | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Areghan Obawaeki | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rev Jennifer Fraser Robinson-Beswick | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|||||
Rosalind Isabella Alison Thompson | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Carol Jean Connah | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
LUKE RAHUL ALEXANDER COWLES | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ALUN DAVID MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
ZOE MIRANDA JONES M MATH ACA | Ymddiriedolwr | 20 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.