TG MEMORIAL LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
- To serve the people of the low income group in Bangladesh. - To provide quality primary healthcare to the rural people of Bangladesh including providing medicine and pathological tests at a discounted rate. -To train people in various aspects of heath care.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Bangladesh
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2013: Cofrestrwyd
- TG MEMORIAL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Rahman | Cadeirydd | 31 December 2012 |
|
|
||||
Lupin Rahman | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Natasha Hossain | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Tareque Abdullah Shaikh Hossain | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.87k | £5.08k | £7.62k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.09k | £56 | £90 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 07 Mawrth 2025 | 97 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 07 Mawrth 2025 | 463 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 02 Mawrth 2022 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 06 Ebrill 2021 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 NOV 2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20/01/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12/02/2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: TO ADVANCE THE EDUCATION OF POOR MERITORIOUS STUDENTS LIVING IN BANGLADESH, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS AND FINANCIAL ASSISTANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
136 MERTON HIGH STREET
LONDON
SW19 1BA
- Ffôn:
- 02085434421
- E-bost:
- SUSANRAHMAN@KWSR.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window