Ymddiriedolwyr GEM CONNECTION LADIES BARBERSHOP HARMONY CHORUS
Rhif yr elusen: 1152040

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Wright | Cadeirydd | 15 December 2022 |
|
|
||||
Debra Merry- Brentnall | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Eve Blunt | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Julia Burns | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Delyth Knight | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Sarah Streater | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Catharine Warner | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Georgina Gascoigne | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Deborah Bottomley | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
HELEN MARGARET GASKELL | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.