Hanes ariannol THE COVENANT CHURCH OF GOD(TCCG)

Rhif yr elusen: 1151694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £41.80k £41.74k £40.80k £40.80k £51.12k
Cyfanswm gwariant £42.71k £37.67k £41.03k £41.03k £49.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A