THE ASSOCIATION FOR CLINICAL GENOMIC SCIENCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion, encouragement and advancement of the study and practice of clinical genomic science. The advancement of education, research and innovation in clinical genomic science. The development and promotion of clinical standards in clinical genomic science.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078518 CLINICAL MOLECULAR GENETICS SOCIETY
- 16 Medi 2013: Cofrestrwyd
- ACGS (Enw gwaith)
- THE ASSOCIATION FOR CLINICAL GENETIC SCIENCE (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Short | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|
||||
Dr Simon Ramsden | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.59k | £17.91k | £25.26k | £85.99k | £70.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.84k | £39.92k | £20.56k | £58.76k | £66.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 DEC 2012 AS AMENDED ON 25 JUN 2013 AS AMENDED ON 21 SEP 2015 AS AMENDED ON 04 NOV 2016 AS AMENDED ON 26 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PROMOTION, PROTECTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH, BY ANY MEANS DEEMED APPROPRIATE BY THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME, INCLUDING BY: - THE PROMOTION, ENCOURAGEMENT AND ADVANCEMENT OF THE STUDY AND PRACTICE OF CLINICAL GENETIC SCIENCE; - THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION IN CLINICAL GENETIC SCIENCE; AND - THE DEVELOPMENT AND PROMOTION OF CLINICAL STANDARDS IN CLINICIAL GENETIC SCEINECE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St George's Genomics Service
ST. GEORGES HOSPITAL MEDICAL SCHOOL
CRANMER TERRACE
LONDON
SW17 0RE
- Ffôn:
- 02087255332
- E-bost:
- john.short5@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window