Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRIGHTON : THE CHAPEL ROYAL
Rhif yr elusen: 1151007

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Farrer | Ymddiriedolwr | 07 September 2024 |
|
|
||||
STUART B JESSOP | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
JEAN POTTER | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Hilary Niblett | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
STEVEN EDWARD PATES | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
ANNIE BRUMSEN | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
CARLY MAY KAVANAGH | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Enid Lovett | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
ADAM ENGLEBRIGHT | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
DAVID JOHN BISHOP | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Caroline Brown | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
ANGIE LYNN | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH WOODHOUSE | Ymddiriedolwr | 20 February 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.