Hanes ariannol GREATER MANCHESTER YOUTH NETWORK

Rhif yr elusen: 1151897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £837.50k £789.14k £1.01m £1.18m £1.08m
Cyfanswm gwariant £709.05k £762.20k £1.01m £1.19m £1.18m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £6.16k £30.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £40.28k N/A £74.60k £67.28k
Incwm o roddion a chymynroddion £51.52k £59.03k £43.66k £342.70k £17.56k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £601 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £689.84k £727.16k £964.27k £835.16k £1.05m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £236 £212 £24 £596 £2.46k
Incwm - Arall £95.91k £2.74k £288 £0 £4.44k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £682.57k £737.79k £1.01m £1.06m £1.14m
Gwariant - Ar godi arian £26.48k £24.42k £431 £125.70k £43.76k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £107.67k £0 £6.61k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0