Ymddiriedolwyr GREATER MANCHESTER YOUTH NETWORK
Rhif yr elusen: 1151897

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Anthony Patrick McDaid | Cadeirydd | 26 June 2024 |
|
|
||||
Emily Abbott | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Stuart Morris | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Elena Vacca | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Sian Leighton | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Jodi Ford | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
eric stelfox | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Stephen Edward Tongue | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.