Hanes ariannol CALICO HOMES LIMITED
Rhif yr elusen: 1151945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.75m | £24.10m | £26.66m | £28.59m | £30.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.05m | £22.61m | £22.96m | £26.51m | £29.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £123.00k | N/A | £2.60m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.58m | £7.80m | £2.60m | £4.77m | £8.00m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.44m | £23.23m | £25.74m | £27.18m | £29.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £72.00k | £75.00k | £73.00k | £92.00k | £143.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.23m | £790.00k | £850.00k | £1.32m | £1.68m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.05m | £22.61m | £22.96m | £26.51m | £29.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £25.00k | £36.00k | £34.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.