Hanes ariannol The Sleep Charity
Rhif yr elusen: 1150585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £246.94k | £236.05k | £471.37k | £840.24k | £789.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £227.79k | £248.62k | £383.09k | £597.01k | £747.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.28k | £40.28k | N/A | £205.28k | £194.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £29.40k | £45.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £97.32k | £1.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £202.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £742.92k | £585.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £47 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £597.01k | £747.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £157.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £289.46k | £332.71k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.