Ymddiriedolwyr JIGSAW +

Rhif yr elusen: 1151727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ailsa Anne Kiely Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
Bradley Sean Carver Revell Ymddiriedolwr 16 March 2021
Dim ar gofnod
Alexander Cavell Ymddiriedolwr 22 February 2021
Dim ar gofnod
Jillian Annette Kiely Ymddiriedolwr 08 April 2019
BENTLEY CHURCH OF ENGLAND SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
GRAHAM PROTHERO Ymddiriedolwr 21 January 2013
THE JIGSAW TRUST
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr