INPUT PATIENT ADVOCACY

Rhif yr elusen: 1150609
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide advocacy services to people living with or affected by diabetes to support their access to diabetes technology including insulin pumps and continuous glucose monitoring, via a website, email and telephone support, attending and exhibiting at relevant events, engagement with agencies such as the National Institute for Health & Care Excellence, informing parliament via APPGs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017

Cyfanswm incwm: £25,376
Cyfanswm gwariant: £22,666

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 295716 JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION LIMITED
  • 28 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
  • 11 Gorffennaf 2019: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £25.20k £26.75k £20.98k £20.72k £25.38k
Cyfanswm gwariant £29.17k £26.52k £18.30k £27.60k £22.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2017 19 Medi 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2017 19 Medi 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 19 Medi 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 17 Hydref 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 Not Required