SEDGEFIELD OUT OF SCHOOL FUN CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The fun club is based within the grounds of Sedgefield Primary and operates from their own purpose built premises. Fun club provides high quality reliable childcare at a reasonable cost for children aged 3-14 years before & after school and during school holidays. The club provides a range of indoor and outdoor activities for the children to participate in during their time at the club.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,330 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darlington
- Durham
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 11 Mai 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1041230 SEDGEFIELD OUT OF SCHOOL HOURS FUN CLUB
- 29 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
- SOSFC (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Mason | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Ross McPhie | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Susan Bell | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
DUDLEY JOHN WATERS | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|||||
ANDREA COX | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
ALLISON USHER | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
NICHOLA HARDY | Ymddiriedolwr | 10 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.55k | £110.54k | £107.44k | £109.53k | £126.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.02k | £114.75k | £114.79k | £114.91k | £126.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.18k | £3.33k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 21 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 21 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/05/1995
Gwrthrychau elusennol
A)TO PROVIDE THE NECESSARY FACILITIES FOR THE DAILY CARE, RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN DURING OUT OF SCHOOL HOURS AND SCHOOL HOLIDAYS AND; B)TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF PERSONS IN THE PROVISION OF SUCH CARE, EDUCATION AND RECREATIONAL FACILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sedgefield Out of School Fun Club
Rectory Row
Sedgefield
Stockton-on-Tees
TS21 2BJ
- Ffôn:
- 01740623565
- E-bost:
- sosfc95@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window