Hanes ariannol PRICKLES HEDGEHOG RESCUE

Rhif yr elusen: 1151912
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 474 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2018 31/01/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £90.03k £83.06k £71.00k £64.46k £102.00k
Cyfanswm gwariant £84.74k £61.78k £87.00k £74.59k £88.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.69k N/A