INDIA SHARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
India Share continues to raise money through donations and a range of fund raising activities to carry through its objectives of promoting education, alleviating poverty and promoting good health in South India. It has aimed to improve its governance through training sessions for its trustees. Concerns Universe Foundation, a major beneficiary, was visited by trustees in 2016, 2017 and 2019.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Lerpwl
- Dinas Manceinion
- India
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
- INDIA SHARE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Elizabeth Owens | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Jenny Riley | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Anne Cresswell | Ymddiriedolwr | 23 July 2016 |
|
|
||||
Ulka Gaitonde | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
JANE WYLDE | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
||||
CATRIONA ROUSSEL | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.36k | £13.84k | £24.74k | £17.01k | £17.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.08k | £10.27k | £34.19k | £12.54k | £14.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03 SEP 2012 AS AMENDED ON 20/05/2013
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH AND RELIEF OF POVERTY IN INDIA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY SUPPORTING THE WORK OF THE 'CONCERNS UNIVERSE FOUNDATION' INDIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1A Stockton Road
Chorlton
Manchester
M21 9FB
- Ffôn:
- 07880866439
- E-bost:
- indiashareemail@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window