Hanes ariannol SEBASTIAN'S ACTION TRUST
Rhif yr elusen: 1151146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £1.61m | £1.38m | £1.43m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £1.33m | £1.28m | £1.44m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.14k | £200 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.28m | £1.22m | £1.22m | £1.12m | £1.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £304.16k | £376.52k | £156.95k | £298.58k | £414.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £618 | £4.32k | £1.15k | £18 | £29 | |
|
Incwm - Arall | £4.29k | £2.16k | £4.16k | £2.16k | £2.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £100.32k | £0 | £2.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £900.01k | £950.78k | £934.56k | £1.04m | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £306.24k | £374.44k | £348.76k | £397.38k | £615.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.78k | £0 | £6.03k | £6.33k | £14.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.