THE FRIENDS OF UPPER WHARFEDALE FELL RESCUE ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of suffering amongst persons and animals endangered by accidents or natural hazards primarily in Wharfedale, North Yorkshire and surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 13 Medi 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1083459 UPPER WHARFEDALE FELL RESCUE ASSOCIATION
- 24 Ebrill 2013: CIO registration
- 13 Medi 2024: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- THE FRIENDS OF UWFRA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86k | £720 | £703 | £540 | £520 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £31 | £4.68k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Awst 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Chwefror 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 24 Apr 2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH AND TO RELIEVE SUFFERING AND DISTRESS AMONGST PERSONS AND ANIMALS ENDANGERED BY ACCIDENTS OR NATURAL HAZARDS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO THE UPPER WHARFEDALE FELL RESCUE ASSOCIATION (UWFRA)
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window