Hanes ariannol ALSAGER ROUND TABLE CHARITABLE TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1150586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 21/03/2020 21/03/2021 21/03/2022 21/03/2023 21/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.12k £20.27k £48.08k £63.70k £58.73k
Cyfanswm gwariant £25.17k £15.57k £41.76k £49.50k £63.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.75k £4.00k £18.50k £13.00k £14.20k