6TH MORLEY (CHURWELL) SCOUT GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Various indoor/outdoor activities including sports, team games and the opportunity to learn different skills within the scout movement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 18 Mehefin 1974: Cofrestrwyd
- 01 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
- 16 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 09 Medi 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 09 Medi 2011: Re-registered
- 09 Medi 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 2ND MORLEY (EAST ARDSLEY) SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.64k | £5.03k | £5.27k | £6.45k | £5.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.13k | £4.56k | £5.67k | £2.74k | £2.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 19 Gorffennaf 2012 | 170 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 09 Medi 2011 | 221 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER 4 JANUARY 1912
Gwrthrychau elusennol
THE INSTRUCTION OF BOYS OF ALL CLASSES IN THE PRINCIPLES OF DESCIPLINE, LOYALTY AND GOOD CITIZENSHIP.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window