Hanes ariannol THE TRURO FENCING CLUB TALENT TRUST

Rhif yr elusen: 1150950
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2015 05/04/2016 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019
Cyfanswm Incwm Gros £5.30k £3.50k £5.40k £2.01k £2.00k
Cyfanswm gwariant £5.47k £4.24k £6.82k £2.03k £2.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A