ymddiriedolwyr CHESHUNT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1150779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN EDWARD GOLLOP | Cadeirydd | 11 February 2014 |
|
|
||||
Christine Dugdale | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Stewart Walter | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Christine Grace Luff | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
Malcolm Luff | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Fry | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
JOHN EDWARD DURRANT | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|
||||
STANLEY JOHN TURNER | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
LESLEY LOUISA CASSON | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|
||||
BARRY STUART WALLACE | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|
||||
JANET WALLACE | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|
||||
STEWART WAGSTAFF | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
||||
PETER JOHN HARRIS | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
||||
Stephen John Sell | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
||||
JEAN WARDROP | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
|
||||
SUSAN EDITH ALLUM | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
|
||||
ROB SCOTT | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.