THE JANE HENDERSON FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Disaster Relief from Shelter to Settlement
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
- Ffrainc
- Haiti
- Indonesia
- Philipinas
- Vanuatu
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
- 12 Chwefror 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BYOND (Enw gwaith)
- BYOND (Enw blaenorol)
- SHELTER FOR HUMANITY (Enw blaenorol)
- SHELTER FOR HUMANITY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.27k | £7.93k | £7.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.34k | £14.22k | £14.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 16 Mawrth 2017 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 AUG 2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 02/01/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01/03/2013
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN ANY PART OF THE WORLD WHO ARE THE VICTIMS OF WAR OR NATURAL DISASTER, TROUBLE, OR CATASTROPHE IN PARTICULAR BY THE SUPPLY OF SHELTER AND LINKED BASIC SERVICES TO SUCH PERSONS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window