Hanes ariannol SOUTH HOUSE SILVER WORKSHOP TRUST

Rhif yr elusen: 1151646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £768 £34.10k £2.11k £45.71k £34.77k
Cyfanswm gwariant £1.97k £6.65k £19.41k £14.96k £45.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A