Hanes ariannol BARTON JUNIOR FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1152129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.74k £40.08k £24.49k £31.60k £43.03k
Cyfanswm gwariant £22.96k £21.86k £39.53k £38.59k £41.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.00k £17.60k N/A N/A £4.98k