DENTON WEST END COMMUNITY LIBRARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of a community library service, together with additonal facilities. Wholly owned and run by Community. To encourage, nuture and assist in the personal development of all members of the Community in 'learning' as a leisure activity. To improve the lives of the residents of Tameside, in a common effort to provide opportunities for social involvement and welfare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Tameside
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN WILSON | Cadeirydd | 15 January 2013 |
|
|
||||
Carl Stephens | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Alison Lloyd-Walsh | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Rebecca Joanne Scopes | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Christine Ingham | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Matt Limbert | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
||||
Rachel Massey | Ymddiriedolwr | 13 October 2014 |
|
|
||||
ANNE THOMAS | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
||||
CAROLINE BELSHAM | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
||||
TRACY BREHENY | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
||||
Karen McLauchlan | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|||||
ALAN AVES | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.50k | £29.66k | £17.50k | £31.55k | £36.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.99k | £16.86k | £20.35k | £15.49k | £28.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 12 Feb 2013
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR, BY THE FOLLOWING MEANS: A. PROVIDING LIBRARY FACILITIES AND SERVICE; B PROVIDING EDUCATIONAL FACILITIES; C ASSISTING WITH EDUCATION; AND D. ENCOURAGING AND PROMOTING EDUCATION, LEARNING AS A LEISURE ACTIVITY, AND PERSONAL DEVELOPMENT. 2. TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF TAMESIDE AND THE NEIGHBOURHOOD (WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS) BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT (BUT NOT OTHERWISE) THE CIO SHALL HAVE POWER (BUT NOT THE OBLIGATION) TO MANAGE AND MAINTAIN THE BUILDING FORMERLY HOUSING DENTON WEST END COMMUNITY LIBRARY, AND TO CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE, DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF THAT FACILITY FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CIO IN FURTHERANCE OF ITS OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Denton West End Community Library
West End Library
Windsor Road
Denton
MANCHESTER
M34 2HB
- Ffôn:
- 01613366225
- E-bost:
- dweclibrary@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window