ymddiriedolwyr Early Days Pre-School
Rhif yr elusen: 1150645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Lyden | Cadeirydd | 25 November 2020 |
|
|
||||
Natalie Whyman-Keighley | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Jessica Lucienne Papapetrou | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Paula Georgina Carr | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Stella King | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Dianne Judy Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.