Hanes ariannol THINKFORWARD (UK)
Rhif yr elusen: 1152862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.42m | £2.58m | £2.46m | £2.38m | £2.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37m | £2.45m | £2.42m | £2.25m | £2.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £179.02k | £144.59k | £32.99k | £54.56k | £275.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.27m | £1.75m | £1.70m | £1.59m | £2.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £838.99k | £763.45k | £782.58k | £633.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.17m | £2.15m | £2.16m | £2.02m | £2.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £194.52k | £303.34k | £258.85k | £225.28k | £219.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.20k | £16.66k | £19.49k | £19.66k | £37.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.