Hanes ariannol LLUEST HORSE AND PONY TRUST

Rhif yr elusen: 1150948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £136.54k £166.44k £145.02k £124.63k £190.85k
Cyfanswm gwariant £137.16k £155.65k £169.42k £167.42k £119.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £22.39k £5.40k N/A