LLUEST HORSE AND PONY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hosting and attending public events we are able to advance the placing of our suitable equines in approved loan homes, promote our fundraising Adopt a Pony Scheme, attract volunteers and educate the public on responsible horse ownership.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 516674 LLUEST HORSE AND PONY TRUST
- 25 Chwefror 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Margaret Nellist | Cadeirydd | 20 March 2023 |
|
|
||||
Sue Jueno | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Chantal Dietlinde Cooke | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £136.54k | £166.44k | £145.02k | £124.63k | £190.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.16k | £155.65k | £169.42k | £167.42k | £119.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £22.39k | £5.40k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Chwefror 2021 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Chwefror 2021 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03 JAN 2013 INCORPORATED 14/01/2013
Gwrthrychau elusennol
(1) THE CARE AND PROTECTION OF HORSES AND FOALS WHO ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF OLD AGE, SICKNESS, MALTREATMENT, NEGLECT, POOR CIRCUMSTANCES OR OTHER SIMILAR CASES. (2) TO PLACE SUITABLE HORSES, PONIES, AND DONKEYS IN APPROVED HOMES, AND TO VISIT THESE HORSES, PONIES AND DONKEYS PERIODICALLY (AT A MINIMUM OF SIX MONTHLY INTERVALS) TO ENSURE THEY ARE RECEIVING THE NECESSARY CARE AND ATTENTION. (3) TO SCHOOL HORSES, PONIES AND DONKEYS TO A STANDARD THAT THEY CAN BE AVAILABLE FOR THE RIDING BY AND FOR THE PLEASURE OF DISABLED AND DISADVANTAGED PEOPLE. (4) TO MONITOR CONDITIONS FOR EQUINES AT MARKETS AND THE SURROUNDING MOUNTAIN AND MARSHLAND AREAS IN THE SOUTH OF WALES. (5) TO ASSIST IN THE EDUCATION OF RESPONSIBLE HORSE OWNERSHIP, THE RAISING OF AWARENESS TO CONTROL INDISCRIMINATE BREEDING, AND THE IMPORTANCE OF REPORTING SUSPECTED CASES OF CRUELTY AND NEGLECT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Beili Bedw Farm
Llanddeusant
Llangadog
SA19 9TG
- Ffôn:
- 01550740661
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window