Hanes ariannol SMALL STEPS SFP
Rhif yr elusen: 1150651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £394.88k | £3.38m | £996.95k | £731.73k | £344.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £434.59k | £587.54k | £493.77k | £490.41k | £503.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.35k | £87.93k | £7.36k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £3.35m | £989.94k | £679.59k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.04k | £1.02k | £981 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £25.78k | £5.99k | £51.16k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £481.65k | £456.60k | £434.19k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £105.89k | £37.17k | £56.21k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £18.77k | £26.46k | £17.82k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.