OXFORD STUDENT CONFERENCES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organising TEDxOxford, a TEDx conference (x = independently organized TED event) where speakers from many different fields present short talks to an audience.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2013: CIO registration
- OXCON (Enw gwaith)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN MAN DOU WONG | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.21k | £29.67k | £1.50k | £22.79k | £22.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.04k | £42.40k | £3.70k | £22.86k | £20.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 32 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 32 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 29 Rhagfyr 2024 | 273 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 29 Rhagfyr 2024 | 273 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 05 Mehefin 2024 | 432 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 05 Mehefin 2024 | 432 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 05 Mehefin 2024 | 797 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 05 Mehefin 2024 | 797 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 05 Mehefin 2024 | 1162 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 05 Mehefin 2024 | 1162 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 12 Apr 2013
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE EDUCATION AND INTELLECTUAL EXCHANGE OF IDEAS WITH YOUNG ADULTS, BY ORGANISING AND EXECUTING TALKS AND CONFERENCES IN THE OXFORD AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ORIEL COLLEGE
ORIEL SQUARE
OXFORD
OX1 4EW
- Ffôn:
- 01865 559900
- E-bost:
- charity@tedxoxford.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window