THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH MORETON

Rhif yr elusen: 1152051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Christ Church Moreton PCC is a Christian charity which undertakes a variety of activities in Moreton with wide ranging public benefit.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £114,317
Cyfanswm gwariant: £136,401

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wirral

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mai 2013: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CHRIST CHURCH, MORETON PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Ronald Iveson Cadeirydd 11 October 2023
Dim ar gofnod
Gillian Susan Sharp Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Susan Anne Selby Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Tracey Iveson Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Keith William Culligan Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Martyn Hindle Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Ian Stott Ymddiriedolwr 30 April 2023
MORETON CHURCH OF ENGLAND SCHOOL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Yvonne Stocker Ymddiriedolwr 30 April 2023
THE WIRRAL FEDERATION OF TOWNSWOMEN'S GUILDS
Derbyniwyd: Ar amser
Jill Mary Anders Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Steven Smith Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Amanda Smith Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Robert Holmes Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Lynda Jones Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Philip David Jones Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Jane Louise Fisher Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Lindsey Ann Lawrence Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Debbi Stott Ymddiriedolwr 12 August 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £112.35k £98.39k £134.94k £98.58k £114.32k
Cyfanswm gwariant £113.06k £103.44k £141.48k £101.50k £136.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 23 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 01 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 01 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 16 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Christ Church Parish Centre
24 Upton Road
WIRRAL
CH46 0PA
Ffôn:
01516040049