Dogfen lywodraethu PEMBURY U3A
Rhif yr elusen: 1153076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (69 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08 NOV 2006 AS AMENDED ON 14 JUL 2008 AS AMENDED ON 03 JUL 2012 AS AMENDED ON 02 JUL 2013 AS AMENDED ON 05 JUL 2016 AS AMENDED ON 03 JUL 2018 AS AMENDED ON 03 JUL 2018 AS AMENDED ON 02 OCT 2018 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 as amended on 07 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PEMBURY AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.